PRESTEIGNE YOUNG FARMERS' CLUB

Rhif yr elusen: 1031493
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

All types of competitions, organise social events, and many many more activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Cyfanswm incwm: £2,818
Cyfanswm gwariant: £3,615

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Anifeiliaid
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Powys

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Ionawr 1994: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Talu staff
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ebony Evans Ymddiriedolwr 08 August 2024
Dim ar gofnod
Ebony Price Ymddiriedolwr 05 August 2024
RADNOR FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS
Derbyniwyd: Ar amser
RADNOR YOUNG FARMERS CLUBS Ymddiriedolwr
CANTAL YOUNG FARMERS CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
RADNOR VALLEY AND DISTRICT YOUNG FARMERS CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
RHAYADER AND DISTRICT YOUNG FARMERS CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
EDW VALLEY YOUNG FARMERS CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
TEME VALLEY RADNOR YOUNG FARMERS CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
DOLAU YOUNG FARMERS CLUB
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.74k £50 £1.43k £2.82k £2.82k
Cyfanswm gwariant £3.67k £69 £1.64k £3.18k £3.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 27 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 20 Mehefin 2024 20 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 13 Gorffennaf 2023 43 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 17 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 26 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Radnor Y F C
Rhoslyn
11 High Street
Llandrindod Wells
LD1 6AG
Ffôn:
01597829008
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael