Hanes ariannol COUNTESS OF MUNSTER MUSICAL TRUST

Rhif yr elusen: 1031783
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £125.47k £98.48k £252.11k £382.81k £146.14k
Cyfanswm gwariant £318.96k £343.22k £400.46k £398.68k £442.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A