ymddiriedolwyr FIRSTSITE LIMITED
Rhif yr elusen: 1031800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (138 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Tibber | Ymddiriedolwr | 18 March 2020 |
|
|||||
Catherine Elizabeth Francis | Ymddiriedolwr | 18 March 2020 |
|
|
||||
Susan Pui San Lok | Ymddiriedolwr | 18 March 2020 |
|
|
||||
Diane Eleanor Leacock | Ymddiriedolwr | 18 March 2020 |
|
|
||||
Mark Frederick Lewis Durham | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
||||
Rosie Harriet Millard | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
||||
Tim Field | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|
||||
Richard Polom | Ymddiriedolwr | 07 October 2017 |
|
|||||
Guy Armitage | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.