CAMBRIDGE MUSIC FESTIVAL LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
presentation of public concerts rectital and other artistic events
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 31 Ionawr 1994: Cofrestrwyd
- CAMBRIDGE MUSIC PROMOTIONS LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Philip Crookall | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Winter | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Nicholas Bewes | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||
Adam Greenwood-Byrne | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
Caroline Jane Stenner | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £157.88k | £75.30k | £185.07k | £220.57k | £180.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £155.90k | £43.46k | £200.40k | £217.23k | £182.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 SEPTEMBER 1993
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE IMPROVE DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF MUSIC BY THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS RECITALS AND EVENTS FOR YOUNG PEOPLE AND BY SUCH OTHER MEANS AS THE COMPANY SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME AND IN SEEKING TO ARRANGE MUSICAL EVENTS FOR THE BENEFIT OF THE MEMBERS OF THE CITY AND UNIVERSITY OF CAMBRIDGE AND OF THE SURROUNDING AREA
Maes buddion
CAMBRIDGE AND SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
42 City Road
CAMBRIDGE
CB1 1DP
- Ffôn:
- 07957983406
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window