Hanes ariannol HAMPSHIRE FOUNDATION FOR YOUNG MUSICIANS

Rhif yr elusen: 1032598
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.86k £2.71k £3.90k £4.07k £4.94k
Cyfanswm gwariant £1.98k £963 £1.08k £3.86k £4.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A