Hanes ariannol COMMUNITY TRANSPORT (SWADLINCOTE)
Rhif yr elusen: 1033035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £321.56k | £310.16k | £323.81k | £291.27k | £292.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £355.89k | £327.50k | £197.20k | £210.86k | £236.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £254.59k | £262.15k | £200.26k | £249.73k | £272.11k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.27k | £50.34k | N/A | £7.27k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.