Dogfen lywodraethu LINCOLN CATHEDRAL MUSIC FUND
Rhif yr elusen: 1033089
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 28 JANUARY 1994 AS AMENDED BY DEEDS OF VARIATION DATED 31 OCTOBER 1995 AND 26 FEBRUARY 2002. as amended on 17 Dec 2020 as amended on 31 Dec 2020 as amended on 05 Dec 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ART OF LITURGICAL AND OTHER MUSIC, BOTH CHORAL AND INSTRUMENTAL AT LINCOLN CATHEDRAL, IN THE AREA OF NORTH LINCOLNSHIRE AND NORTH EAST LINCOLNSHIRE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
LINCOLN, LINCOLNSHIRE AND SOUTH HUMBERSIDE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.