Hanes ariannol RUDGWICK PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1033175
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (144 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £76.08k £92.10k £76.65k £93.24k £88.18k
Cyfanswm gwariant £78.93k £80.01k £85.40k £92.29k £102.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £42.79k £69.46k £54.52k £58.88k N/A