Hanes ariannol LITTLE SAINTS COMMUNITY PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1033181
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
Cyfanswm Incwm Gros £115.03k £93.12k £98.05k £99.05k £90.23k
Cyfanswm gwariant £108.58k £108.38k £94.87k £83.13k £72.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £101.34k £74.45k £87.43k £85.68k £77.84k