FRIENDS OF ST DUNSTAN'S PARISH CHURCH MAYFIELD

Rhif yr elusen: 1033737
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Raises funds for the maintenance of the fabric of St Dunstan's Parish Church Mayfield East Sussex

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 18 May 2024

Cyfanswm incwm: £8,730
Cyfanswm gwariant: £80

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Chwefror 1994: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • FRIENDS OF ST DUNSTAN'S (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ANNETTE NABAVI Cadeirydd
Dim ar gofnod
Andrew Jeremy Carruthers Smither Ymddiriedolwr 01 October 2023
Dim ar gofnod
Richard Miles Smith Ymddiriedolwr 30 November 2022
MAYFIELD AND FIVE ASHES COMMUNITY SERVICES
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Michael John Asquith Ymddiriedolwr 25 March 2022
MAYFIELD SCOUTS AND GUIDES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
L D NICHOLSON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Richard Blurton Ymddiriedolwr 25 March 2022
Dim ar gofnod
Robin Ian Charles Howden Ymddiriedolwr 23 September 2017
Dim ar gofnod
CHARLES HOWE MARSHALL Ymddiriedolwr
ARGOS HILL WINDMILL TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
MAYFIELD AND FIVE ASHES COMMUNITY SERVICES
Derbyniwyd: Ar amser
L D NICHOLSON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WATERYARD GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
MR STEPHEN SWANTON Ymddiriedolwr
MUSIC IN MAYFIELD LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 18/05/2020 18/05/2021 18/05/2022 18/05/2023 18/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.64k £35.70k £5.24k £7.78k £8.73k
Cyfanswm gwariant £5.00k £0 £24.43k £433 £80
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 18 Mai 2024 22 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 18 Mai 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 18 Mai 2023 19 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 18 Mai 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 18 Mai 2022 29 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 18 Mai 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 18 Mai 2021 17 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 18 Mai 2021 17 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 18 Mai 2020 09 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 18 Mai 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
WOODREED FARM
STONEHURST LANE
FIVE ASHES
MAYFIELD
TN20 6LJ
Ffôn:
07710482448
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael