Hanes ariannol Sister Circle

Rhif yr elusen: 1033764
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £451.91k £567.98k £521.97k £616.94k £783.91k
Cyfanswm gwariant £393.02k £471.06k £493.24k £656.04k £738.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £43.04k £126.10k £73.46k £332.64k £412.09k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £151.78k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £2.04k £4.46k £30.33k £41.82k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £565.86k £517.49k £584.47k £735.29k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £86 £23 £2.13k £6.80k
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £457.25k £491.28k £649.89k £729.73k
Gwariant - Ar godi arian N/A £13.81k £1.96k £6.14k £8.62k
Gwariant - Llywodraethu N/A £2.20k £2.20k £2.72k £3.42k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0