Hanes ariannol CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU
Rhif yr elusen: 1034245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.24m | £52.36m | £72.37m | £65.47m | £78.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.50m | £49.10m | £68.36m | £71.68m | £79.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £33.72m | £34.20m | £53.58m | £46.79m | £59.81m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £33.74m | £34.27m | £54.14m | £47.16m | £60.03m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £186.00k | £180.00k | £23.00k | £64.00k | £151.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £119.00k | £110.00k | £15.00k | £26.00k | £400.00k | |
|
Incwm - Arall | £16.19m | £17.80m | £18.18m | £18.22m | £17.96m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8.00k | £64.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £36.01m | £35.78m | £55.65m | £48.05m | £60.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £75.00k | £76.00k | £66.00k | £77.00k | £78.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £29.16m | £29.42m | £50.33m | £42.43m | £54.28m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £12.49m | £13.32m | £12.70m | £23.63m | £18.19m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.