Hanes ariannol LITTLE ROBINS PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1034704
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £97.86k £119.16k £118.99k £118.67k £128.34k
Cyfanswm gwariant £107.75k £106.95k £126.32k £126.56k £128.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £101.96k £109.18k £105.98k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £4.60k £3.11k £5.42k