WOODSTOCK MUSIC SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Presentation of choral and orchestral concerts, mainly in Woodstock, occasionally in Oxford.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
105 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 31 Mawrth 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM HUGH MORNINGTON CLARK | Cadeirydd | 06 January 2013 |
|
|
||||
Richard Colin Sills | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Philip Stephen Boxall | Ymddiriedolwr | 12 August 2021 |
|
|
||||
Suzanna Jeannette Tomlin | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Ruth McDonald Sutherland | Ymddiriedolwr | 15 October 2015 |
|
|||||
PROFESSOR GILLIANE CHRISTINE SILLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH ANN MASON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EVELYN HENDY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOUGLAS FAWCETT MASON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR JOHN FREDERICK MORRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.69k | £22.60k | £2.24k | £26.39k | £31.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.18k | £18.85k | £5.04k | £25.27k | £25.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 26 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 26 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5 MAY 1981, 9 JUNE 1994, 5 JUNE 1997 AND 29 JANUARY 2004. AS AMENDED ON 12 OCT 2017 as amended on 10 Mar 2022 as amended on 10 Nov 2022 as amended on 15 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE ARTS AND SCIENCES, AND IN PARTICULAR THE ART AND SCIENCE OF MUSIC, IN THE PRESENTATION OF CONCERTS AND OTHER ACTIVITIES
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Manor Barn House
Church Lane
Lower Heyford
BICESTER
Oxfordshire
OX25 5NZ
- Ffôn:
- 01869340630
- E-bost:
- concerts@woodstockmusic.info
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window