Hanes ariannol HELLESDON COMMUNITY PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1036162
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £91.86k | £165.02k | £183.25k | £167.05k | £163.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £129.51k | £141.65k | £157.07k | £163.81k | £164.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £69.29k | N/A | £164.54k | £164.54k | £157.52k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.