Hanes ariannol SPENNYMOOR TOWN COUNCIL MAYORS CHARITY

Rhif yr elusen: 1036218
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 24/05/2020 24/05/2021 24/05/2022 24/05/2023 24/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.58k £1.72k £3.77k £9.12k £14.00k
Cyfanswm gwariant £5.58k £1.72k £3.77k £9.12k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A