The C T Thomas Trust

Rhif yr elusen: 1036285
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (32 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of donations for any charitable purpose considered suitable by the trustees

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £91,878
Cyfanswm gwariant: £114,875

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Chwaraeon/adloniant
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Ebrill 1994: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE COUPE TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Nicholas Charles CHAMPION Ymddiriedolwr 07 November 2024
Dim ar gofnod
Christopher Morley Ymddiriedolwr 16 September 2021
THE MORLEY FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Jane Veronica Barbara Newton Ymddiriedolwr 22 March 2019
Dim ar gofnod
NICHOLAS EWEN WALKER Ymddiriedolwr 28 July 2012
Dim ar gofnod
MR A J DALE Ymddiriedolwr
TENBURY COMMUNITY EDUCATION PARTNERSHIP
Derbyniwyd: Ar amser
TENBURY COMMUNITY POOL
Derbyniwyd: Ar amser
LODGE OF ST.MICHAEL CHARITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE BURFORD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
TENBURY COMMUNITY HOSPITAL LEAGUE OF FRIENDS
Derbyniwyd: Ar amser
TENBURY YOUTH CAFE
Derbyniwyd: Ar amser
MISS S R COUPE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £469.25k £98.14k £184.83k £90.10k £91.88k
Cyfanswm gwariant £401.45k £55.07k £123.26k £77.13k £114.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 04 Mawrth 2025 32 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 04 Mawrth 2025 32 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 07 Hydref 2024 250 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 07 Hydref 2024 250 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 14 Mawrth 2023 42 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 14 Mawrth 2023 42 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 22 Mawrth 2022 50 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 22 Mawrth 2022 50 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 08 Mehefin 2021 128 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 08 Mehefin 2021 128 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Crocus Corner
Station Close
Newnham Bridge
Tenbury Wells
WR15 8PG
Ffôn:
01584781033
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael