THE NATIONAL BOTANIC GARDEN OF WALES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Botanic Garden
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£4,447,064
Roddion a chymynroddion | £1.01m | |
Weithgareddau elusennol | £1.89m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.53m | |
Buddsoddiadau | £23.17k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£5,261,965
Codi arian | £1.54m | |
Weithgareddau elusennol | £3.72m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £943,606 o 11 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.54m | |
Gwariant elusennol | £3.72m |
Pobl

79 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
249 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 19 Rhagfyr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 517350 BRECKNOCK GARDENING ASSOCIATION
- 12 Ebrill 1994: Cofrestrwyd
- MIDDLETON BOTANIC GARDEN (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Davies | Cadeirydd | 09 August 2017 |
|
|
||||||
Emma Louise Burns | Ymddiriedolwr | 29 November 2024 |
|
|
||||||
Karen Isobel Miles | Ymddiriedolwr | 29 November 2024 |
|
|
||||||
Lisa Cheryl Childs | Ymddiriedolwr | 29 November 2024 |
|
|
||||||
Adam Daniel Taylor | Ymddiriedolwr | 29 November 2024 |
|
|
||||||
Professor Iain Donnison | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Professor Pete Wall | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Dr Sara Matthews | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Timothy William Jones | Ymddiriedolwr | 16 August 2017 |
|
|||||||
Dr Paul Philip Smith | Ymddiriedolwr | 09 August 2017 |
|
|
||||||
Dr Michael Ian Woods | Ymddiriedolwr | 15 December 2016 |
|
|
||||||
Derek Anthony Howell | Ymddiriedolwr | 25 February 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.43m | £4.98m | £6.14m | £5.33m | £4.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.82m | £4.35m | £5.26m | £5.21m | £5.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.44m | £1.72m | £3.01m | £2.11m | £943.61k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.43m | £1.03m | £772.98k | £795.88k | £1.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £978.03k | £407.24k | £1.16m | £1.34m | £1.53m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.02m | £3.54m | £4.21m | £3.18m | £1.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.63k | £3.14k | £2.74k | £11.03k | £23.17k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £9.97k | £4.99k | £5.96k | £0 | £107.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.90m | £4.04m | £4.19m | £3.89m | £3.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £918.00k | £317.21k | £1.08m | £1.32m | £1.54m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £12.50k | £12.03k | £13.98k | £297 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £26.12m | £26.26m | £25.84m | £26.35m | £25.63m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.89m | £2.25m | £2.45m | £2.07m | £1.45m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.32m | £2.20m | £1.11m | £1.11m | £580.48k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Chwefror 2024 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 27 Chwefror 2024 | 27 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/03/1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/08/1996 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 12/09/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/06/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 08/12/2015
Gwrthrychau elusennol
(THE OBJECTS FOR WHICH THE COMPANY IS ESTABLISHED ARE, TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT: (I) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE SCIENCE OF PLANTS AND RELATED SUBJECTS AND THE CONSERVATION OF PLANT SPECIES OF THE WORLD ESPECIALLY THOSE OF WALES, GREAT BRITAIN AND WESTERN EUROPEAN SEABOARD, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (A) THE ESTABLISHMENT, DEVELOPMENT AND MAINTENANCE OF A NATIONAL BOTANIC GARDEN FOR WALES OPEN TO THE PUBLIC; (B) THE ESTABLISHMENT OF A NATIONAL CONSERVATION ASSET OF LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PLANT SPECIES; (C) THE DEVELOPMENT OF A CENTRE FOR RESEARCH IN PLANT BIODIVERSITY AND THE CREATION OF AN EXEMPLAR OF GOOD HORTICULTURAL PRACTICE; (D) THE PROVISION OF FORMAL AND INFORMAL EDUCATION AND INTERPRETATION EXPERIENCES FOR PEOPLE OF ALL AGES AND ABILITIES PARTICULARLY TO ENHANCE UNDERSTANDING OF THE INTERACTION OF PEOPLE, PLANTS, LANDSCAPE AND THE ENVIRONMENT IN A SUSTAINABLE FUTURE; AND (II) THE ADVANCEMENT OF PUBLIC APPRECIATION OF WELSH CULTURE AND HISTORICAL HERITAGE BY THE RESTORATION OF THE HISTORIC LANDSCAPED ENVIRONMENT AND BUILDING AT THE SITE OF THE NATIONAL BOTANIC GARDEN REFERRED TO IN (I)(A) ABOVE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MIDDLETON HALL
LLANARTHNE
CARMARTHENSHIRE
SA32 8HG
- Ffôn:
- 01558667102
- E-bost:
- account@gardenofwales.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window