Ymddiriedolwyr THE RIDLEY HALL
Rhif yr elusen: 1036551

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN RICHARD KENNETT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Philip William Elston Diggens | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
John Edward Phelan | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Karen Armstrong | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
David Isaac Fairhead | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Frank Rochfort Garrard | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||
Tamsin McBride | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||
Belinda Hall | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|
||||
CHERRY CLAYTON BA HONS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.