THE ARTS COUNCIL OF ENGLAND

Rhif yr elusen: 1036733
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Elizabeth Murdoch Ymddiriedolwr 01 December 2017 Dim ar gofnod
TESSA SARAH ROSS Ymddiriedolwr 01 December 2017 Dim ar gofnod
David Joseph Ymddiriedolwr 20 January 2014
THE GRENFELL FOUNDATION Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Dr VERONICA TANYA MARIE BROWN Ymddiriedolwr 01 December 2017 Dim ar gofnod
Ruth Mackenzie Ymddiriedolwr 01 July 2018
THE SERPENTINE TRUST Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Daudi George Mpanga Ymddiriedolwr 01 December 2017 Dim ar gofnod
Ciara Eastell Ymddiriedolwr 01 March 2018 Dim ar gofnod
Andrew James Miller MBE Ymddiriedolwr 01 December 2017
WELSH NATIONAL OPERA LIMITED Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
SIR NICHOLAS ANDREW SEROTA Cadeirydd 01 February 2017 Dim ar gofnod
KATHRYN CHARLOTTE LOUISE WILLARD Ymddiriedolwr 01 December 2017
INTERNATIONAL THEATRE EXCHANGE Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Helen Birchenough Ymddiriedolwr 05 December 2018 Dim ar gofnod
DAVID PAUL ROBERTS Ymddiriedolwr 01 December 2017 Dim ar gofnod
SUKHBINDER SINGH JOHAL Ymddiriedolwr 01 December 2017
BLACK ENVIRONMENT NETWORK Mae’r elusen yn cyflwyno adroddiad 723 diwrnod yn hwyr
Catherine Mallyon Ymddiriedolwr 26 April 2018 Dim ar gofnod
Michael Eakin Ymddiriedolwr 01 April 2018 Dim ar gofnod