Hanes ariannol PARK VIEW PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1036785
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.66k | £16.86k | £21.29k | £23.53k | £21.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.83k | £21.52k | £21.45k | £23.51k | £26.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £14.74k | £20.36k | N/A | £19.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £24.21k | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.