Ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF NASSINGTON SCHOOL
Rhif yr elusen: 1036954

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kate Cook | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|
||||
Charlotte Majendie | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Jessica Churchman | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Emily Jennings | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Michelle Rose | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Caroline Thorley | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Thomas James Atkins | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Natasha Robinson | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Alexa Campbell | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Anna Stockley | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Hannah Mason | Ymddiriedolwr | 14 September 2018 |
|
|
||||
Laura Jayne Roberts | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Joy Louise Forster | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.