Hanes ariannol ROTARY CLUB OF WATFORD TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1037547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.15k £11.58k £19.59k £20.91k £45.93k
Cyfanswm gwariant £15.52k £7.89k £18.40k £19.72k £46.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A