Hanes ariannol GREENWICH + DOCKLANDS FESTIVALS
Rhif yr elusen: 1037878
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.33m | £1.40m | £1.22m | £2.25m | £1.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.29m | £1.41m | £1.24m | £2.14m | £1.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £216.95k | £230.00k | £194.50k | £133.50k | £283.87k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.76m | £682.50k | £572.05k | £568.55k | £871.31k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £363.29k | £369.52k | £434.04k | £546.49k | £337.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.97m | £1.03m | £771.13k | £1.70m | £1.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £348 | £640 | £215 | £82 | £1.53k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £18.86k | £4.49k | £9.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.24m | £1.37m | £1.17m | £2.03m | £1.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £53.17k | £43.42k | £67.00k | £105.21k | £10.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.65k | £1.22k | £4.92k | £6.12k | £6.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.