Hanes ariannol MIRES BECK NURSERY
Rhif yr elusen: 1038078
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £745.98k | £960.17k | £797.55k | £884.09k | £1.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £728.33k | £802.86k | £889.66k | £1.00m | £1.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £45.77k | £177.25k | £67.85k | £146.39k | £188.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £133.74k | £139.79k | £203.37k | £231.28k | £266.41k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £566.26k | £573.90k | £509.04k | £503.11k | £645.62k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £204 | £140 | £20 | £19 | £610 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £69.10k | £17.27k | £3.30k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £650.44k | £733.27k | £798.16k | £823.29k | £1.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £77.89k | £69.59k | £91.50k | £168.25k | £36.86k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.75k | £12.88k | £9.71k | £9.43k | £18.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £27.82k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £9.43k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.