ymddiriedolwyr THE DARWIN CENTRE FOR BIOLOGY AND MEDICINE
Rhif yr elusen: 1038170
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY EDWARD SANGSTER | Cadeirydd |
|
||||||||||||
Laura Kate Callan | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||||||||
Vivien Stoddart | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||||||||
David Anthony Clee | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||||||||
Dr Verity Marie Jones | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||||||||
Georgina Campbell Flatter | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||||||||
NORMAN PAUL HARRIES | Ymddiriedolwr | 31 May 2013 |
|
|||||||||||
Dr BARRY NEIL WALTERS | Ymddiriedolwr | 30 April 2012 |
|
|
||||||||||
PROF TONY CAMPBELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
Dr KENNETH TAYLOR WANN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
Dr STEPHANIE BEATRIX MATHEWS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
DAVID OWEN JOHN SHOUBRIDGE LORT-PHILLIPS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.