Hanes ariannol BOURNEMOUTH NORTH DIVISION GUIDE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1038299
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.95k £3.66k £2.48k £14.54k £21.52k
Cyfanswm gwariant £23.41k £7.53k £714 £9.89k £24.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A