Hanes ariannol Frontline AIDS
Rhif yr elusen: 1038860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.26m | £19.84m | £18.88m | £15.19m | £13.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.64m | £20.79m | £18.59m | £15.14m | £14.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £22.47k | £169.20k | £329.52k | £1.75m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.99k | £16.45k | £8.57k | £4.26k | £52.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.16m | £19.63m | £18.81m | £15.19m | £13.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £94.38k | £188.78k | £63.10k | £4.20k | £41.25k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.64m | £20.79m | £18.59m | £14.23m | £14.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £909.94k | £120.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £304.87k | £237.35k | £342.76k | £191.75k | £4.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £6.80m | £9.62m | £9.79m | £6.73m | £6.33m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.