ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF SOUTHWELL CATHEDRAL
Rhif yr elusen: 1039131
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES GUY LEGGATT | Cadeirydd | 01 January 2013 |
|
|
||||
ELIZABETH HELEN JOHNSON | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|||||
ANDREW TODD | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
PAULINE ROUSE | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|||||
JENNIFER HODSON | Ymddiriedolwr | 24 February 2015 |
|
|
||||
CANON LIZ ROSE | Ymddiriedolwr | 08 October 2013 |
|
|
||||
ROGER SYDNEY WILLIAM WILSON | Ymddiriedolwr | 04 October 2011 |
|
|||||
ALISON JANE SALTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VICKI LOUGHTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET WADDINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.