Hanes ariannol LACOCK ABBEY (L.A.R.) RECITALS LIMITED
Rhif yr elusen: 1039711
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2010 | 01/09/2011 | 01/09/2012 | 01/09/2013 | 01/09/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4 | £3 | £4 | £4 | £4 | |
|
Cyfanswm gwariant | £519 | £14 | £0 | £27 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.