Ymddiriedolwyr MUSIC THEATRE WALES
Rhif yr elusen: 1039757

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerry Skidmore | Cadeirydd | 02 October 2023 |
|
|
||||
Christian Morgan Hey | Ymddiriedolwr | 17 February 2025 |
|
|
||||
Katherine Mary Parker Macaulay | Ymddiriedolwr | 17 February 2025 |
|
|
||||
Elin Wyn Erfyl Jones | Ymddiriedolwr | 17 February 2025 |
|
|
||||
Mehdi Razi | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Kieran Jones | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Louis John Charles Gray | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
Dylan Puw Rees | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Phillippa Scammell | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.