Hanes ariannol THE TARPORLEY AND DISTRICT COMMUNITY CENTRE AND RECREATION GROUND CHARITY
Rhif yr elusen: 1040034
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2016 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.69k | £45.35k | £52.47k | £68.96k | £173.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.06k | £35.99k | £51.50k | £47.53k | £186.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £1.50k | £2.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | £2.00k | £2.00k | £2.00k | £12.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.