Hanes ariannol 1ST STREET SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 1040087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.43k £22.24k £16.74k £10.60k £9.97k
Cyfanswm gwariant £6.84k £6.48k £6.70k £11.17k £10.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £631 £19.67k £11.67k N/A N/A