Hanes ariannol ROTARY CLUB OF OTLEY TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1040255
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.68k £1.56k £1.16k £3.80k £2.39k
Cyfanswm gwariant £2.59k £2.16k £1.22k £3.55k £3.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A