ymddiriedolwyr LONDON TAMIL CHRISTIAN CONGREGATION
Rhif yr elusen: 1040952
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILUXION ANNAPPAH JEYAKUMARAN | Ymddiriedolwr | 03 November 2019 |
|
|
||||
THUSHANI RAJAKUMAR | Ymddiriedolwr | 03 March 2019 |
|
|
||||
MRS CHANDRA NIRMALANANDAN | Ymddiriedolwr | 03 September 2017 |
|
|||||
GAYATHIRI CHRISTINA SURENDRAN | Ymddiriedolwr | 03 September 2017 |
|
|
||||
RAPOONY PACKIYARAJAH | Ymddiriedolwr | 03 September 2017 |
|
|
||||
MRS VIJI SATHIYANATHAN | Ymddiriedolwr | 03 September 2017 |
|
|
||||
NISHANI RAJAKUMAR | Ymddiriedolwr | 08 November 2015 |
|
|
||||
SUHANTHINI THAMBYRAJAH | Ymddiriedolwr | 18 March 2013 |
|
|
||||
GLADSTONE JESHURAJAH JEYARAJAH | Ymddiriedolwr | 21 January 2012 |
|
|
||||
Rev JESSIE NESAM NALLAMMAL ANAND | Ymddiriedolwr | 01 February 2008 |
|
|
||||
ORLANDO GNANARATNAM SURENDRAN | Ymddiriedolwr | 01 May 2002 |
|
|
||||
THARMALINGAM DHARMACHANDRAN | Ymddiriedolwr | 01 January 1995 |
|
|
||||
LEELA SELVARAJASINGHAM | Ymddiriedolwr | 01 January 1990 |
|
|
||||
SATKUNARAJAH JOE RAJAKUMAR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RAJI MUTHUKUMAR | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR CHARLES RAJKUMAR | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CORDELIA PREMIKA THARMABALAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.