Hanes ariannol THE MARGARET BEAUFORT INSTITUTE OF THEOLOGY

Rhif yr elusen: 1041031
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £666.05k £554.09k £893.18k £3.82m £636.00k
Cyfanswm gwariant £477.62k £467.20k £506.05k £605.28k £481.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.84k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £511.49k £323.59k £596.32k £54.25k £136.19k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £147.93k £224.85k £282.97k £306.47k £62.95k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £5.61k £4.02k £4.66k £165.69k £433.02k
Incwm - Arall £1.02k £1.64k £9.23k £3.29m £3.85k
Incwm - Cymynroddion £66.30k £10.00k £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £439.71k £451.90k £488.61k £527.17k £426.81k
Gwariant - Ar godi arian £12.04k £4.33k £7.21k £3.70k £39.84k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £7.63k £7.49k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £25.87k £10.97k £10.23k £74.41k £15.29k