Dogfen lywodraethu CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY, EGHAM
Rhif yr elusen: 1041226
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
BYE-LAWS DATED 31TH DECEMBER 1992 AS AMENDED 1ST MARCH 1995, 19TH NOVEMBER 1998, 27TH NOVEMBER 1999, 25TH MAY 2000, 29TH MARCH 2001, 26TH NOVEMBER 2002 AND 11 SEPTEMBER 2005.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE IN THE COMMUNITY THE TRUTHS OF THE BIBLE AS EXPLAINED THROUGH THE WRITINGS OF MARY BAKER EDDY AND TO FULFIL OUR LEADER'S PURPOSE TO "ORGANISE A CHURCH DESIGNED TO COMMEMORATE THE WORD AND WORKS OF OUR MASTER, WHICH SHOULD REINSTATE PRIMITIVE CHRISTIANITY AND ITS LOST ELEMENT OF HEALING."
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.