Hanes ariannol THE SHEFFIELD CARERS CENTRE

Rhif yr elusen: 1041250
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £871.36k £800.45k £733.83k £599.85k £961.39k
Cyfanswm gwariant £802.31k £739.93k £728.98k £803.24k £1.08m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £741.40k £753.55k £729.22k £587.42k £550.68k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.09k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £11.01k £13.96k £2.37k £2.83k £2.24k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £850.03k £785.57k £729.22k £594.19k £949.88k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.49k £827 £143 £2.68k £9.27k
Incwm - Arall £6.83k £92 £2.10k £152 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £802.31k £739.93k £728.98k £803.24k £1.08m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £2.44k £2.48k £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0