Hanes ariannol HOPE FOR CHILDREN
Rhif yr elusen: 1041258
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.52m | £1.80m | £1.43m | £1.38m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.66m | £1.71m | £1.62m | £1.49m | £386.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.50m | £1.78m | £1.39m | £1.31m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £20.61k | £23.28k | £43.48k | £67.09k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.58k | £1.48k | £1.36k | £788 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.00k | £2.00k | £0 | £79.97k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.10m | £961.26k | £840.88k | £805.73k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £777.47k | £683.26k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.88k | £18.54k | £9.11k | £17.08k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £834.31k | £692.43k | £548.53k | £454.43k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.