THE WYKEHAM CROWN AND MANOR TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Financing facilities for the education and recreation of young persons in London and elsewhere to develop their physical, mental and spiritual capacities that they may grow to full maturity as individuals and members of society and that their condition of life may be improved in particular by supporting the Crown and Manor Club, Hoxton and other clubs affiliated to the NABC Clubs for Young People
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Hackney
Llywodraethu
- 13 Hydref 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Anna Ackary Stone | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Roger Mark Uvedale Lambert | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Alan John Christopher Normand | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
||||
David Ralph Delano Cornell | Ymddiriedolwr | 08 January 2020 |
|
|||||
Anthony Ian Doolittle | Ymddiriedolwr | 14 October 2015 |
|
|||||
MATTHEW JAMES SABBEN-CLARE | Ymddiriedolwr | 10 January 2012 |
|
|
||||
GUY BRYCE DAVISON | Ymddiriedolwr | 19 March 2001 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.05k | £49.09k | £41.78k | £38.87k | £40.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.72k | £30.86k | £42.42k | £86.16k | £85.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 06 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 06 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 22 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 22 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 12 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 12 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 03/10/1994 AS AMENDED BY DEED DATED 28/02/2007 AS AMENDED BY DEED DATED 07/08/2009 AS AMENDED BY DEED DATED 20/06/2011
Gwrthrychau elusennol
1.TO ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE EDUCATION AND RECREATION OF YOUNG PEOPLE IN LONDON AND ELSEWHERE SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND THAT THEIR CONDITION OF LIFE MAY BE IMPROVED IN PARTICULAR BY SUPPORTING THE WORK OF THE CROWN AND MANOR CLUB, HOXTON, AND THE WOODBERRY DOWN BOYS' CLUB AND ANY OTHER CLUBS AFFILIATED TO THE NABC CLUBS FOR YOUNG PEOPLE OR RUN IN CONFORMITY WITH THE PRINCIPLES AND AIMS OF THE SAIS ASSOCIATION AS THE TRUSTEES THINK FIT. 2.TO PROMOTE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY.
Maes buddion
LONDON AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Crown and Manor Club
1-12 Wiltshire Row
London
N1 5DH
- Ffôn:
- 02077395906
- E-bost:
- guy.davison111@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window