Hanes ariannol ABBOTS LANGLEY PARENT AND TODDLER GROUP
Rhif yr elusen: 1041590
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/07/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.26k | £5.84k | £7.04k | £484 | £4.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.14k | £6.61k | £6.73k | £1.08k | £4.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.