Ymddiriedolwyr THAXTED CHURCH TRUST

Rhif yr elusen: 1042077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Donald Stephen Odom Ymddiriedolwr 28 February 2025
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF THAXTED
Derbyniwyd: Ar amser
Mary Phyllis Carter Ymddiriedolwr 28 September 2022
Dim ar gofnod
Nicholas John Elcombe Ymddiriedolwr 30 June 2020
Dim ar gofnod
Richard Till Ymddiriedolwr 23 April 2018
Dim ar gofnod
Rev Christopher Brown Ymddiriedolwr 23 April 2018
Dim ar gofnod
SUZANNE COMPAGNONI Ymddiriedolwr 13 February 2016
Dim ar gofnod
PETRINA MARGARET MAWER Ymddiriedolwr 13 February 2016
Dim ar gofnod
TOM WILSON Ymddiriedolwr 13 February 2016
Dim ar gofnod
BRUCE MUNRO Ymddiriedolwr
The Gibson Library Society
Derbyniwyd: Ar amser