ymddiriedolwyr FRANCO-BRITISH COUNCIL - BRITISH SECTION
Rhif yr elusen: 1042395
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lord Peter Forbes Ricketts | Cadeirydd | 01 March 2020 |
|
|||||
Philippe dOrnano | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|||||
Dr Benjamin Guedj | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Catriona Jane Seth | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Oriel Elizabeth Petry | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Marisha Ray | Ymddiriedolwr | 06 December 2017 |
|
|
||||
Philippe Piers | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
|
||||
David Wahl | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
|
||||
Rupert Reece | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
|
||||
Simon Richard Day | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.