Ymddiriedolwyr CITIZENS ADVICE READING

Rhif yr elusen: 1042542
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Linda Baines Ymddiriedolwr 13 May 2025
IRISE INTERNATIONAL
Derbyniwyd: Ar amser
BRITISH AUTOGENIC SOCIETY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Cayr Charity
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Marcia Francesca Macdonald-Spiers Ymddiriedolwr 13 May 2025
WOODCOTE VOLUNTEERS
Derbyniwyd: Ar amser
Nicolette Barton Ymddiriedolwr 13 May 2025
Dim ar gofnod
Ilham Dahmani Fikry Ymddiriedolwr 03 March 2025
Dim ar gofnod
Oluwakemi Odubanjo Ymddiriedolwr 06 February 2024
CHARIS CHRISTIAN CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Natasha Suann Faye HAMILTON-MARTIN Ymddiriedolwr 02 November 2022
Dim ar gofnod
Jacquelin BENTON Ymddiriedolwr 02 November 2022
Dim ar gofnod
Ian Ronald Curtis Ymddiriedolwr 28 January 2021
Dim ar gofnod
ANDREW EDGER Ymddiriedolwr 22 October 2020
Dim ar gofnod