ymddiriedolwyr ASSOCIATION OF BLIND ASIANS (LEEDS)
Rhif yr elusen: 1042621
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULDEEP BAJWA | Cadeirydd | 10 January 2017 |
|
|
||||
Ummer Daraz | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
BALLU PATEL | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|||||
Annette Morris | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
Janice Brown | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
Catherine Mahoney | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|||||
Eileen Taylor | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|
||||
SHINDI DAHRI | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.