ymddiriedolwyr ST EDMUNDS AND ST MARY MAJOR CHARITY
Rhif yr elusen: 1042648
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bee Harley | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|||||||||||||
Fr Benjamin Rabjohns | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|||||||||||||
Beryl Whidden | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|||||||||||||
Billie Snowden | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|||||||||||||
Amber Rose Griffiths | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|||||||||||||
REV Sheila Reinhardt Swarbrick | Ymddiriedolwr | 15 April 2015 |
|
|||||||||||||
Dr Tegwyn Harris | Ymddiriedolwr | 15 April 1994 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.