Dogfen lywodraethu Christian Science Society, Leeds
Rhif yr elusen: 1042811
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (307 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION AND CHURCH BY-LAWS ADOPTED 30 JANUARY 1990 AS AMENDED 30 JANUARY 1994, 16 JANUARY 1996 AND 14 OCTOBER 2008 as amended on 25 May 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE TRUTHS OF THE BIBLE AS EXPLAINED THROUGH THE WRITINGS OF MARY BAKER EDDY
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED-IN PRACTICE NORTH AND EAST LEEDS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.