Hanes ariannol GALAPAGOS CONSERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1043470
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £836.72k | £714.65k | £1.07m | £1.27m | £1.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £874.68k | £799.71k | £1.07m | £1.33m | £1.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.67k | £9.62k | £82.30k | £133.46k | £207.08k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £579.97k | £475.86k | £862.12k | £1.05m | £1.57m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £134.79k | £103.60k | £103.47k | £108.78k | £127.84k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £119.68k | £121.92k | £106.31k | £111.76k | £109.70k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.28k | £1.09k | £192 | £1.46k | £7.08k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £12.18k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £57.66k | £5.36k | £30.25k | £60.63k | £518.16k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £755.71k | £708.97k | £942.39k | £1.17m | £1.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £118.98k | £90.74k | £124.23k | £166.69k | £201.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.97k | £23.33k | £40.20k | £47.47k | £45.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £399.24k | £410.11k | £532.05k | £697.35k | £635.10k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.