Hanes ariannol THE WYMONDHAM BRIDEWELL PRESERVATION TRUST

Rhif yr elusen: 1043569
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 30/11/2024
Cyfanswm Incwm Gros £52.87k £42.75k £45.27k £47.05k £46.38k
Cyfanswm gwariant £77.19k £15.80k £24.98k £30.14k £56.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A