THE LEICESTERSHIRE TRUST FOR THE PROVISION OF HOLIDAY BUNGALOWS FOR DISABLED PERSONS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide first class holiday accommodation in two leasehold bungalows for persons who are disabled by reason of sickness, injury or ill health whose chief or main residence is in the East Midlands.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Rutland
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Lincoln
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 03 Chwefror 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID PETER CORAH | Cadeirydd |
|
||||||
ELIZABETH CUMMING | Ymddiriedolwr | 17 June 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.00k | £13.34k | £13.49k | £15.27k | £17.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.99k | £13.50k | £21.50k | £18.50k | £17.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 16TH DECEMBER 1994
Gwrthrychau elusennol
A. THE RELIEF OF SICKNESS AND/OR HARDSHIP BY THE PROVISION FOR THE USE OF SUCH AND MAINTENANCE OF FURNISHED HOLIDAY ACCOMMODATION B. BY PROVIDING OR CONTRIBUTING THE COST OF HOLIDAYS FOR ELIGIBLE PERSONS C. GENERALLY FOR THE RELIEF OF POVERTY SICKNESS ILLNESS OR INJURY OR OTHER CHARITABLE OBJECT 2.FOR THE PURPOSES OF THIS DEED "ELIGIBLE PERSONS" MEANS PERSONS WHO ARE DISABLED BY REASON OF SICKNESS INJURY OR ILL HEALTH WHOSE CHIEF OR MAIN RESIDENCE IS AT THE RELEVANT TIME LOCATED IN THE COUNTY OF LEICESTERSHIRE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
41 The Nook
Whissendine
Oakham
LE15 7EZ
- Ffôn:
- 01664474525
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window